Tout afficher 265 medias
Date
Organisme responsable de l'accès intellectuel
Mots clés lieux
Biographie ou Histoire
Baptisé le 10 octobre 1715 à Bolène (Vaucluse).
Notaire actif entre 1739 et 1757.
Successeur de : Reymond, Laurent.
Documents en relation
Source(s) : Provision d'office du 12 décembre 1738, enregistrée le 20 mars 1739 [AD38, B 2491, f° 29 ; AN, V 1/316, pièce 311]. Démission par acte du 15 mars 1757 [AN, V 1/394, pièce 170].
Mots clés personnes
Cote/Cotes extrêmes
Date
Présentation du contenu
Contient un répertoire.
Existence et lieu de conservation de copies
Copie de substitution cotée 2 Mi 5162/R1.